KRS 0000652875
NIP7343544683
REGON36609485900000
NazwaR8# SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaR8#
Data rejestracji 16 gru 2016 (8 lat temu) 16 gru 2016
Data usunięcia 23 cze 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŹRÓDLANA, 47, KRYNICA-ZDRÓJ, 33-380, KRYNICA-ZDRÓJ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEŁUKASZ JAROSŁAW KOLASIŃSKI
Wspólnik
2016-12-16
2023-06-23
34 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1700,00 ZŁ
ALEKSANDER MICHAŁ DULAK
Wspólnik
2016-12-16
2023-06-23
33 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 650,00 ZŁ
AGNIESZKA ANNA ZAGAJEWSKA
Wspólnik
2016-12-16
2023-06-23
33 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 650,00 ZŁ
ŁUKASZ JAROSŁAW KOLASIŃSKI
Likwidator
2018-01-29
2023-06-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ŁUKASZ JAROSŁAW KOLASIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-12-16
2018-01-29
ALEKSANDER MICHAŁ DULAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-12-16
2018-01-29
AGNIESZKA ANNA ZAGAJEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-12-16
2018-01-29
2022
2022-01-01
2022-12-31
2022-02-24
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
G. Przychody finansowe | 0 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 8087.39 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 8087.39 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
Aktywa razem | 8087.39 |
B. Aktywa obrotowe | 8087.39 |
2016-12-16
2018-01-29
R8# SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie