KRS 0000652760
NIP5223079219
REGON36609265900000
NazwaBAG-POL SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBAG-POL
Data rejestracji 15 gru 2016 (8 lat temu) 15 gru 2016
Data usunięcia 01 mar 2024 01 mar 2024
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. MODULARNA, 17A, WARSZAWA, 02-238, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1000,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji100
Dane kontaktowe
Email BIURO@BAGPOL.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #4635Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH #4636Z HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4637Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW #4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWADAM GOŹDZICKI
Likwidator
2022-11-17
2024-03-01
JĘDRZEJ KRZYSZTOF JAŻDŻYK
Członek Organu Nadzoru
2016-12-15
2024-03-01
PATRYCJA GOŹDZICKA
Członek Organu Nadzoru
2016-12-15
2024-03-01
IWONA EWA CZAJKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2016-12-15
2024-03-01
ADAM GOŹDZICKI
zgłaszający - likwidator
ADAM GOŹDZICKI
Beneficjent
ADAM GOŹDZICKI
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
inne
AKCJONARIUSZ POWOŁUJE I ODWOŁUJE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ORAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU, WSKAZUJE RÓWNIEŻ OSOBĘ PRZEWODNICZĄCEGO I WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ ORAZ PREZESA ZARZĄDU.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH), ZAŚ POWYŻEJ TEJ KWOTY UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI BEZ OGRANICZEŃ.
ADAM GOŹDZICKI
PREZES ZARZĄDU
2016-12-15
2022-11-17
MACIEJ ADAM HARASIMOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-12-15
2018-09-03
PAWEŁ ZALEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-12-15
2022-11-17
2016-12-15
2022-11-17
BAG-POL SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie