KRS 0000652599
NIP5532531545
REGON36606860300000
NazwaKAZA DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaKAZA DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 13 gru 2016 (8 lat temu) 13 gru 2016
Data usunięcia 23 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. ŻYWIECKA, 212, ŁODYGOWICE, 34-325, ŁODYGOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4647Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #3101Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH #3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI #9524Z NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCHMONIKA AGNIESZKA STRUSKA
Wspólnik
2016-12-13
2021-04-23
TOMASZ ŁUKASZ MATEJCZYK
Wspólnik
2016-12-13
2021-04-23
TOMASZ ŁUKASZ MATEJCZYK
Beneficjent
MONIKA AGNIESZKA STRUSKA
Beneficjent
MONIKA AGNIESZKA STRUSKA
reprezentant
TOMASZ ŁUKASZ MATEJCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
POSIADANIE 50% UDZIAŁÓW W SP. Z O.O. BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
MONIKA AGNIESZKA STRUSKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
POSIADANIE 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O. BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW ODPOWIADAJĄCYCH BEZ OGRANICZEŃ ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI MA PRAWO DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA TJ. KAZA DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST PREZES ZARZĄDU - MONIKA STRUSKA.
Członek Organu Reprezentacji
2016-12-13
2021-04-23
24180811000000
2016-12-13
2020-04-09
UL. GRUNWALDZKA, 3, ŻYWIEC, 34-300, ŻYWIEC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie