KRS 0000651601
NIP7792453889
REGON36606837100000
NazwaKONTRA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKONTRA TRADE
Data rejestracji 13 gru 2016 (8 lat temu) 13 gru 2016
Data usunięcia 25 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6419 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJZBIGNIEW BILIŃSKI
Wspólnik
2016-12-13
2017-04-10
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
NATALIA ELŻBIETA JAROSZ
Wspólnik
2017-04-10
2022-04-25
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
NATALIA ELŻBIETA JAROSZ
PREZES ZARZĄDU
2017-04-10
2022-04-25
ZBIGNIEW BILIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-12-13
2017-04-10
2016-12-13
2017-04-10
UL. GRUNWALDZKA, 224F, POZNAŃ, 60-166, POZNAŃ, POLSKA
2017-04-10
2019-07-16
UL. DĄBROWSKIEGO, 75, POZNAŃ, 60-523, POZNAŃ, POLSKA
2019-07-16
2020-12-10
UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO, 55, POZNAŃ, 60-521, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie