KRS 0000651462
NIP6762518974
REGON36612505700000
NazwaPIKAGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaPIKAGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 20 gru 2016 (8 lat temu) 20 gru 2016
Data usunięcia 27 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres AL. PŁK. WŁADYSŁAWA BELINY-PRAŻMOWSKIEGO, 69, KRAKÓW, 31-514, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9602Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEWspólnik
2016-12-20
2019-09-27
36608129400000
MAŁGORZATA GRAŻYNA OZAIST
Wspólnik
2016-12-20
2019-09-27
KATARZYNA MARTA JASIEWICZ
Wspólnik
2016-12-20
2019-09-27
PIOTR JÓZEF SKOTNICKI
Wspólnik
2016-12-20
2019-09-27
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ- PIKAGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI: KATARZYNA JASIEWICZ- PREZES ZARZĄDU; PIOTR SKOTNICKI- WICEPREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO W IMIENIU SPÓŁKI DZIAŁA PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO DO WARTOŚCI ZOBOWIĄZANIA W WYSOKOŚCI 30.000 ZŁ, POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Członek Organu Reprezentacji
2016-12-20
2019-09-27
36608129400000
2016-12-20
2017-03-08
PL. SZCZEPAŃSKI, 3, KRAKÓW, 31-011, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie