KRS 0000651188
NIP9452200297
REGON36604359500000
NazwaCOMETARI DEDICATED SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaCOMETARI DEDICATED SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 08 gru 2016 (8 lat temu) 08 gru 2016
Data usunięcia 20 lip 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. ELJASZA WALEREGO RADZIKOWSKIEGO, 100C, KRAKÓW, 31-315, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJWspólnik
2016-12-08
2022-07-20
12259602400000
JAKUB MATEUSZ HAJEK
Wspólnik
2016-12-08
2022-07-20
ANNA MARIA DIDIUK
Beneficjent
JAKUB MATEUSZ HAJEK
reprezentant
JAKUB MATEUSZ HAJEK
Beneficjent
ANNA MARIA DIDIUK
Beneficjent
WSPÓLNIK SPÓŁKI COMETARI DEDICATED SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM (POSIADA 10% UDZIAŁÓW)
JAKUB MATEUSZ HAJEK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
WSPÓLNIK SPÓŁKI COMETARI DEDICATED SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM (POSIADA 90% UDZIAŁÓW)
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNIE WSPÓLNIK ODPOWIADAJĄCY BEZ OGRANICZEŃ-KOMPLEMENTARIUSZ. DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA (COMETARI DEDICATED SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) UPOWAŻNIONY JEST ZARZĄD W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI PREZES ZARZĄDU W OSOBIE PANA JAKUBA HAJEK.
Członek Organu Reprezentacji
2016-12-08
2022-07-20
12259602400000
2016-12-08
2022-07-20
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-12-08
2022-07-20
COMETARI DEDICATED SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-12-08
2022-07-20
UL. ELJASZA WALEREGO RADZIKOWSKIEGO, 100C, KRAKÓW, 31-315, KRAKÓW, POLSKA
2016-12-08
2022-07-20
6201Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
2016-12-08
2022-07-20
6202Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
2016-12-08
2022-07-20
6203Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
2016-12-08
2022-07-20
6209Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
2016-12-08
2022-07-20
47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2016-12-08
2022-07-20
58 - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
2016-12-08
2022-07-20
63 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
2016-12-08
2022-07-20
73 - REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2016-12-08
2022-07-20
74 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie