KRS 0000651109
NIP6572927072
REGON36602530900000
NazwaSOLAN INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSOLAN INWESTYCJE
Data rejestracji 07 gru 2016 (8 lat temu) 07 gru 2016
Data usunięcia 29 mar 2023 29 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BIAŁOBRZESKA, 15, WARSZAWA, 02-370, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1031Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE ZIEMNIAKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0119Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW #0129Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #1062Z WYTWARZANIE SKROBI I WYROBÓW SKROBIOWYCH #1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYWŁUKASZ SEBASTIAN MASTERNAK
Wspólnik
2016-12-07
2020-11-26
510 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 500,00 ZŁ.
GRZEGORZ PAWEŁ TOPÓR
Wspólnik
2016-12-07
2020-11-26
510 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 500,00 ZŁ
Wspólnik
2020-11-26
2022-01-18
1020 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51 000,00 ZŁ
01636784000000
Wspólnik
2022-01-18
2023-03-29
1020 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51 000 ZŁOTYCH
14725031000000
ROBERT BUJOK
Prokurent
2022-01-18
2023-03-29
PROKURA SAMOISTNA
TOMASZ JANUSZ LORENZ
Beneficjent
TOMASZ JANUSZ LORENZ
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
TOMASZ JANUSZ LORENZ
Beneficjent
SOLAN INVESTMENT SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONEJ FUNKCJI.
TOMASZ JANUSZ LORENZ
PREZES ZARZĄDU
2022-01-18
2023-03-29
ŁUKASZ SEBASTIAN MASTERNAK
PREZES ZARZĄDU
2016-12-07
2020-11-26
GRZEGORZ PAWEŁ TOPÓR
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-12-07
2020-11-26
JAROSŁAW TOMASZ POKORSKI
PREZES ZARZĄDU
2020-11-26
2022-01-18
SŁAWOMIR FILIP KUBICZEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2020-11-26
2022-01-18
2016-12-07
2022-01-18
RAJPASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-12-07
2020-11-26
UL. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO, 1E, KIELCE, 25-409, KIELCE, POLSKA
2020-11-26
2021-04-15
UL. WIERTNICZA, 86, WARSZAWA, 02-952, WARSZAWA, POLSKA
2021-04-15
2022-01-18
UL. WIERTNICZA, 108, WARSZAWA, 02-952, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie