KRS 0000650780
NIP6443521824
REGON36601648600000
NazwaKORALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKORALE
Data rejestracji 06 gru 2016 (8 lat temu) 06 gru 2016
Data usunięcia 21 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TARGOWA, 9, SOSNOWIEC, 41-200, SOSNOWIEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHRADOSŁAW SŁAWOMIR OCZKOWICZ
Wspólnik
2016-12-06
2020-12-29
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
GRAŻYNA ZOFIA OCZKOWICZ
Wspólnik
2016-12-06
2022-02-21
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
SŁAWOMIR OCZKOWICZ
Wspólnik
2020-12-29
2022-02-21
25 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ
ELŻBIETA OCZKOWICZ
Wspólnik
2020-12-29
2022-02-21
25 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ
SŁAWOMIR OCZKOWICZ
Likwidator
2021-03-15
2022-02-21
GRAŻYNA ZOFIA OCZKOWICZ
Beneficjent
GRAŻYNA ZOFIA OCZKOWICZ
reprezentant
SŁAWOMIR WIESŁAW OCZKOWICZ
Beneficjent
GRAŻYNA ZOFIA OCZKOWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
SŁAWOMIR WIESŁAW OCZKOWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
inne
WSPÓLNY PRZEDSTAWICIEL UDZIAŁOWCÓW SŁAWOMIRA OCZKOWICZA W 1/2 UDZIAŁÓW I ELŻBIETY OCZKOWICZ W 1/2 UDZIAŁÓW NABYTYCH NA PODSTAWIE AKTU DZIEDZICZENIA PO ZMARŁYM RADOSŁAWIE OCZKOWICZ W MAŁŻEŃSKIEJ WSPÓLNOCIE MAJĄTKOWEJ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
GRAŻYNA ZOFIA OCZKOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2016-12-06
2021-03-15
2016-12-06
2021-03-15
KORALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie