KRS 0000650692
NIP5223078237
REGON36603477400000
NazwaKING BIKANERI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKING BIKANERI
Data rejestracji 07 gru 2016 (8 lat temu) 07 gru 2016
Data usunięcia 24 sie 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JULIANA TUWIMA, 12, NIEDORADZ, 67-106, OTYŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5223078237
data rejestracji 01 lut 2020
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 09 lip 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1051Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1082Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #107 PRODUKCJA WYROBÓW PIEKARSKICH I MĄCZNYCH #103 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #1085 WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ #109 PRODUKCJA GOTOWYCH PASZY I KARMY DLA ZWIERZĄT #105 WYTWARZANIE WYROBÓW MLECZARSKICH #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOJATINDER JIT SINGH SANGHA
Wspólnik
2016-12-07
2019-11-06
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000 ZŁOTYCH
HARBINDER SINGH
Wspólnik
2019-11-06
2020-03-04
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁOTYCH
1970-10-10
GURSAHAB SINGH KOTIA
Wspólnik
2019-11-06
2020-03-04
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁOTYCH
ASHWINI KUMAR AGGARWAL
Wspólnik
2020-03-04
2023-08-24
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00; ZŁ
AMANJYOT SINGH UPPAL
Wspólnik
2020-03-04
2023-08-24
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00; ZŁ
BOOTA SINGH MANN
Wspólnik
2020-03-04
2023-08-24
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00; ZŁ
BOOTA SINGH-MANN
Wspólnik
2016-12-07
2020-03-04
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JATINDER JIT SINGH SANGHA
PREZES ZARZĄDU
2016-12-07
2019-11-06
BOOTA SINGH MANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-12-07
2019-11-06
BOOTA SINGH MANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-03-04
2023-08-24
ASHWINI KUMAR AGGARWAL
PREZES ZARZĄDU
2020-03-04
2023-08-24
BOOTA SINGH MANN
PREZES ZARZĄDU
2019-11-06
2020-03-04
2016-12-07
2019-11-06
UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 124, WARSZAWA, 01-466, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie