KRS 0000650605
NIP9512424386
REGON36602321000000
NazwaPOLARBULK SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPOLARBULK
Data rejestracji 06 gru 2016 (8 lat temu) 06 gru 2016
Data usunięcia 02 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. WIERTNICZA, 165, WARSZAWA, 02-952, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji100000
Dane podatkowe
NIP 9512424386
data rejestracji 15 gru 2016
status Czynny
29114010100000459552001001
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓWMAGNUS DEHLI
Członek Organu Nadzoru
2016-12-06
2022-12-02
1978-04-04
TOR OLA DEHLI
Członek Organu Nadzoru
2016-12-06
2022-12-02
SZYMON SIEMIENIAKO
Członek Organu Nadzoru
2016-12-06
2018-09-17
CHRISTIAN HAAKAAS
Członek Organu Nadzoru
2018-09-17
2022-12-02
1984-09-06
MAGNUS DEHLI
Beneficjent
1978-04-04
HALLVAR DEHLI
Beneficjent
HALLVAR DEHLI
zgłaszający - członek zarządu
MAGNUS DEHLI
Beneficjent
WŁAŚCICIEL 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INCENTIC AS, BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 50% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
HALLVAR DEHLI
Beneficjent
WŁAŚCICIEL 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE LATEBRO AS , BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 50% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
HALLVAR DEHLI
PREZES ZARZĄDU
2016-12-06
2022-12-02
2016-12-06
2022-12-02
SPÓŁKA AKCYJNA
2016-12-06
2022-12-02
POLARBULK SPÓŁKA AKCYJNA
2016-12-06
2022-12-02
UL. WIERTNICZA, 165, WARSZAWA, 02-952, WARSZAWA, POLSKA
2016-12-06
2022-12-02
4673Z - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
2016-12-06
2022-12-02
4322Z - WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
2016-12-06
2022-12-02
4329Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
2016-12-06
2022-12-02
4333Z - POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN
2016-12-06
2022-12-02
4334Z - MALOWANIE I SZKLENIE
2016-12-06
2022-12-02
4339Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
2016-12-06
2022-12-02
4613Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
2016-12-06
2022-12-02
4674Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
2016-12-06
2022-12-02
4690Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
2016-12-06
2022-12-02
5210B - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie