KRS 0000650585
NIP8133732396
REGON36600516900000
NazwaLUCKY 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLUCKY 7
Data rejestracji 05 gru 2016 (8 lat temu) 05 gru 2016
Data usunięcia 21 kwi 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GRUNWALDZKA, 28, RZESZÓW, 35-068, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5400,00 PLN
Dane kontaktowe
Email SPOLKALUCKY7@GMAIL.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #94 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAŁUKASZ ANDRZEJ FRĄCZEK
Wspólnik
2016-12-05
2023-04-21
18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900 ZŁ
GRZEGORZ OCHAŁ
Wspólnik
2016-12-05
2023-04-21
18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900 ZŁ
RADOSŁAW JÓZEF NAJDA
Wspólnik
2016-12-05
2023-04-21
18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900 ZŁ
RAFAŁ DARIUSZ MAGOŃ
Wspólnik
2016-12-05
2023-04-21
18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900 ZŁ
BARTŁOMIEJ WŁADYSŁAW ABRAM
Wspólnik
2016-12-05
2023-04-21
18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900 ZŁ
ŁUKASZ ANDRZEJ FRĄCZEK
Beneficjent
RAFAŁ DARIUSZ MAGOŃ
reprezentant
ŁUKASZ ANDRZEJ FRĄCZEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ŁUKASZ ANDRZEJ FRĄCZEK
PREZES ZARZĄDU
2016-12-05
2023-04-21
2016-12-05
2023-04-21
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-12-05
2023-04-21
LUCKY 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-12-05
2023-04-21
UL. GRUNWALDZKA, 28, RZESZÓW, 35-068, RZESZÓW, POLSKA
2016-12-05
2023-04-21
9609Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2016-12-05
2023-04-21
73 - REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2016-12-05
2023-04-21
66 - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE
2016-12-05
2023-04-21
63 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
2016-12-05
2023-04-21
58 - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
2016-12-05
2023-04-21
93 - DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
2016-12-05
2023-04-21
96 - POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
2016-12-05
2023-04-21
85 - EDUKACJA
2016-12-05
2023-04-21
94 - DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH
2016-12-05
2023-04-21
77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA
Km 3648/21
2023-06-30
2023-09-15
32758.74 PLN
VI Nc-e 1294341/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Piotr Bielówka Kancelaria Komornicza nr XXI w Rzeszowie
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie