KRS 0000650196
NIP7272775256
REGON10106195700000
NazwaUNIVERTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaUNIVERTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 01 gru 2016 (8 lat temu) 01 gru 2016
Data usunięcia 14 kwi 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres AL. 1 MAJA, 14, ŁÓDŹ, 90-718, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email SKLEP@HURTOWNIAGSM.COM
Dane podatkowe
NIP 7272775256
data rejestracji 14 kwi 2011
status Czynny
37105014611000009080213201
INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5
ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA
44105014611000009212484894
INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5
ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA
45105014611000009031113112
INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5
ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA
76105014611000002441866858
INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5
ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA
92105014611000009214733363
INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5
ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4742Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGOJAROSŁAW PAWEŁ PAWLIK
Wspólnik
2016-12-01
2021-06-22
EWA BARBARA MAKAREWICZ
Wspólnik
2016-12-01
2023-04-14
JAROSŁAW PAWEŁ PAWLIK
Wspólnik
2021-06-22
2023-04-14
JAROSŁAW PAWEŁ PAWLIK
Beneficjent
EWA BARBARA MAKAREWICZ
Beneficjent
JAROSŁAW PAWEŁ PAWLIK
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
JAROSŁAW PAWEŁ PAWLIK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
EWA BARBARA MAKAREWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
Członek Organu Reprezentacji
2016-12-01
2023-04-14
36518495100000
JAROSŁAW PAWEŁ PAWLIK
Członek Organu Reprezentacji
2021-06-22
2023-04-14
2016-12-01
2019-05-23
AL. 1 MAJA, 14, ŁÓDŹ, 94-718, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie