KRS 0000648968
NIP5213656253
REGON14689327500000
NazwaFRIOARTE SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaFRIOARTE
Data rejestracji 28 lis 2016 (8 lat temu) 28 lis 2016
Data usunięcia 13 mar 2020 13 mar 2020
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. BRUZDOWA, 32W/1, WARSZAWA, 02-991, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 129984,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 129984,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji129984
Dane podatkowe
NIP 5213656253
data rejestracji 29 lis 2013
status Czynny
29114019770000302250001002
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
56114019770000302250001001
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #2825Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHTOMASZ MALINOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-11-28
2020-03-13
JOANNA WESELAK
Członek Organu Nadzoru
2016-11-28
2020-03-13
ANDRZEJ MAREK ZDROJEK
Członek Organu Nadzoru
2018-02-09
2019-01-23
KATARZYNA ZIELIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2016-11-28
2020-03-13
PIOTR WOJCIECHOWSKI
Beneficjent
IWONA SOCIK-KWIATKOWSKA
zgłaszający - członek zarządu
ILIDIO GOMES DE ABREU
zgłaszający - członek zarządu
PIOTR WOJCIECHOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU
IWONA JOLANTA SOCIK KWIATKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-11-28
2020-03-13
BARTŁOMIEJ KAZIMIERZ ZYGMUNCIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-11-28
2019-01-23
ILIDIO MANUEL GOMES DE ABREU
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-01-23
2020-03-13
2016-11-28
2019-03-20
ALEJA PRYMASA TYSIĄCLECIA, 48A, WARSZAWA, 01-242, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie