KRS 0000648834
NIP7792452217
REGON36592685500000
NazwaKANCELARIA PRAWNA NOREK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaKANCELARIA PRAWNA NOREK I WSPÓLNICY
Data rejestracji 24 lis 2016 (8 lat temu) 24 lis 2016
Data usunięcia 25 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. ZA BRAMKĄ, 1, POZNAŃ, 61-842, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7792452217
data rejestracji 01 gru 2016
status Czynny
24114011240000447244001001
mBank Oddział Korporacyjny Poznań
ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
94114011240000447244001002
mBank Oddział Korporacyjny Poznań
ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
03114020040000380276585329
mBank Oddział Bankowości Detalicznej
ul. Mickiewicza 10 90-959 Łódź POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZAHUBERT RYSZARD NOREK
Wspólnik
2016-11-24
2021-06-25
EWA WERONIKA PIERAŃSKA NOREK
Wspólnik
2016-11-24
2017-03-01
MICHAŁ WOJCIECHOWSKI
Wspólnik
2017-03-01
2021-06-25
PRZEMYSŁAW MUSIOŁ
Wspólnik
2017-03-01
2021-06-25
JACEK ŁUBECKI
Wspólnik
2017-03-01
2021-06-25
AGATA PAWLAK JASZCZAK
Wspólnik
2017-03-01
2021-06-25
MICHAŁ WOJCIECHOWSKI
Prokurent
2017-03-01
2021-06-25
PROKURA SAMOISTNA
JACEK ŁUBECKI
Prokurent
2020-11-25
2021-06-25
PROKURA SAMOISTNA
AGATA NATASZA PAWLAK-JASZCZAK
Beneficjent
JACEK ŁUBECKI
Beneficjent
HUBERT RYSZARD NOREK
Beneficjent
JACEK ŁUBECKI
zgłaszający - komplementariusz
AGATA NATASZA PAWLAK-JASZCZAK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariusz
inne
KOMPLEMENTARIUSZ SPRAWUJE KONTROLĘ NAD PODEJMOWANIEM CZĘŚCI UCHWAŁ PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
JACEK ŁUBECKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariusz
inne
KOMPLEMENTARIUSZ SPRAWUJE KONTROLĘ NAD PODEJMOWANIEM CZĘŚCI UCHWAŁ PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
HUBERT RYSZARD NOREK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariusz
inne
KOMPLEMENTARIUSZ SPRAWUJE KONTROLĘ NAD MOŻLIWOŚCIĄ DOKONYWANIA CZYNNOŚCI SPÓŁKI PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD ORAZ PODEJMOWANIEM CZĘŚCI UCHWAŁ PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
HUBERT RYSZARD NOREK
Członek Organu Reprezentacji
2016-11-24
2021-06-25
2016-11-24
2017-03-24
NOREK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-11-24
2017-10-30
PL. WŁADYSŁAWA ANDERSA, 7, POZNAŃ, 61-894, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie