KRS 0000648628
NIP7312053754
REGON36592909000000
NazwaSPÓŁDZIELNIA SOCJALNA - ZIELONE PABIANCE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSOCJALNA - ZIELONE PABIANCE
Data rejestracji 24 lis 2016 (8 lat temu) 24 lis 2016
Data usunięcia 12 sie 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres UL. ŁASKA, 62/64, PABIANICE, 95-200, PABIANICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7312053754
data rejestracji 01 lut 2017
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 12 sie 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8122Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #8810Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHMARIUSZ WITOLD WOLSKI
Likwidator
2021-10-26
2022-08-12
ANETA BĄK
Pełnomocnik
2019-12-18
2022-08-12
PEŁNOMOCNITWO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI
ŁUKASZ CHĘCIŃSKI
Pełnomocnik
2019-12-18
2022-08-12
PEŁNOMOCNITWO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ: 1)W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK ŁĄCZNIE; 2)W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO BĄDŹ DWAJ PEŁNOMOCNICY DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE
JUSTYNA EWA KIRSZ
ZASTĘPCA PREZESA
2016-11-24
2019-12-18
JUSTYNA EWA KIRSZ
PREZES ZARZĄDU
2019-12-18
2021-06-21
ANNA MAŁGORZATA KILAŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2021-06-21
2021-10-26
BARBARA WIRACKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-06-21
2021-10-26
MIROSŁAW KOŁODZIEJCZYK
PREZES
2016-11-24
2019-12-18
KATARZYNA CEGIEŁKA
ZASTĘPCA PREZESA
2016-11-24
2019-12-18
2016-11-24
2021-10-26
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA - ZIELONE PABIANICE
2016-11-24
2018-02-21
UL. PARTYZANCKA, 31, PABIANICE, 95-200, PABIANICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie