KRS 0000648327
NIP5542943203
REGON36590452300000
NazwaAUTO CAPITAL RENT A CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAUTO CAPITAL RENT A CAR
Data rejestracji 22 lis 2016 (8 lat temu) 22 lis 2016
Data usunięcia 29 lut 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TADEUSZA WENDY, 15, GDYNIA, 81-341, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email RENT@AUTOCAPITAL.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7729Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7734Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7721Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #5010Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4540Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICHANDRZEJ WOJCIECH WIĘCKIEWICZ
Wspólnik
2016-11-22
2019-08-19
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ
BARTOSZ PAWEŁ POKRZYWIŃSKI
Wspólnik
2016-11-22
2019-08-19
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ
PATRYK CEZARY KONOWAŁEK
Wspólnik
2019-08-19
2020-09-08
100 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
AUTOMOTIVE CAPITAL S.R.O.
Wspólnik
2019-08-19
2024-02-29
1800 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 90000,00 ZŁ
BARTOSZ JERZY KOWALSKI
Wspólnik
2019-08-19
2024-02-29
200 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
BARTOSZ JERZY KOWALSKI
Beneficjent
PATRYK CEZARY KONOWAŁEK
Beneficjent
BARTOSZ JERZY KOWALSKI
reprezentant
BARTOSZ JERZY KOWALSKI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU, WSPÓLNIK
PATRYK CEZARY KONOWAŁEK
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZAD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ANDRZEJ WOJCIECH WIĘCKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2016-11-22
2019-08-19
PATRYK CEZARY KONOWAŁEK
PREZES ZARZĄDU
2019-08-19
2020-09-08
BARTOSZ PAWEŁ POKRZYWIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-11-22
2019-08-19
SANDRA MARIA MĄDRA
PREZES ZARZĄDU
2020-09-08
2021-07-30
BARTOSZ JERZY KOWALSKI
PREZES ZARZĄDU
2021-07-30
2024-02-29
2016-11-22
2019-08-19
AB NEW CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-11-22
2019-08-19
UL. GDAŃSKA, 89, BYDGOSZCZ, 85-022, BYDGOSZCZ, POLSKA
2019-08-19
2020-09-08
AL. GRUNWALDZKA, 303E, GDAŃSK, 80-314, GDAŃSK, POLSKA
GKm 32/23
2023-07-05
2024-01-30
15967.32 PLN
VI GNc 2456/22
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Grzegorz Wysokiński Kancelaria Komornicza nr XI w Rumi
Km 408/23
2023-12-09
2024-06-18
4193.65 PLN
Nc-e1333311/22
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Katarzyna Lniska Kancelaria Komornicza nr XVII w Gdyni
Km 1265/23
2023-12-16
2024-01-30
173241.03 PLN
VI Nc-e 156918/23, VI Nc-e 156918/23, VI Nc-e 156918/23
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Grzegorz Wysokiński Kancelaria Komornicza nr XI w Rumi
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie