KRS 0000647972
NIP9910501689
REGON36208411400000
NazwaESBRAND SKUCIK SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaESBRAND SKUCIK
Data rejestracji 23 lis 2016 (8 lat temu) 23 lis 2016
Data usunięcia 31 paź 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. DWORCOWA, 8, JEŁOWA, 46-025, JEŁOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9910501689
data rejestracji 24 lip 2015
status Czynny
76175011940000000030052293
BNP Oddział w Opolu ul. Rynek 24/25
Rynek 24/25 45-015 Opole POLSKA
06160014621079491890000001
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJAN PAWEŁ SKUCIK
Wspólnik
2016-11-23
2018-10-31
MACIEJ JAN SKUCIK
Wspólnik
2016-11-23
2018-10-31
RAFAŁ WOJCIECH SKUCIK
Wspólnik
2016-11-23
2018-10-31
RAFAŁ WOJCIECH SKUCIK
Beneficjent
MACIEJ JAN SKUCIK
zgłaszający - członek zarządu
MACIEJ JAN SKUCIK
Beneficjent
RAFAŁ WOJCIECH SKUCIK
Beneficjent
POSIADA 49,98% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE STEGU SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 40% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ESBRAND 2 SP. Z O.O.
MACIEJ JAN SKUCIK
Beneficjent
POSIADA 49,98% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE STEGU SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 40% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ESBRAND 2 SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY WSPÓLNIK, TJ. MACIEJ SKUCIK, RAFAŁ SKUCIK, JAN SKUCIK ORAZ "STEGU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. OSOBĄ REPREZENTUJĄCĄ WSPÓLNIKA "STEGU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST JEGO PREZES ZARZĄDU MICHAŁ BISKUP.
RAFAŁ WOJCIECH SKUCIK
Członek Organu Reprezentacji
2016-11-23
2018-10-31
Członek Organu Reprezentacji
2017-06-16
2018-10-31
53241181400000
Członek Organu Reprezentacji
2016-11-23
2017-06-16
14699134500000
JAN PAWEŁ SKUCIK
Członek Organu Reprezentacji
2016-11-23
2018-10-31
MACIEJ JAN SKUCIK
Członek Organu Reprezentacji
2016-11-23
2018-10-31
2016-11-23
2018-10-31
ESBRAND SKUCIK SPÓŁKA JAWNA
2016-11-23
2018-10-31
UL. DWORCOWA, 8, JEŁOWA, 46-025, JEŁOWA, POLSKA
2016-11-23
2018-10-31
SPÓŁKA JAWNA
2016-11-23
2018-10-31
7740Z - DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM
2016-11-23
2018-10-31
6419Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
2016-11-23
2018-10-31
6420Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2016-11-23
2018-10-31
6492Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
2016-11-23
2018-10-31
6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2016-11-23
2018-10-31
6619Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2016-11-23
2018-10-31
7010Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2016-11-23
2018-10-31
7021Z - STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
2016-11-23
2018-10-31
7311Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
2016-11-23
2018-10-31
8299Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie