KRS 0000647800
NIP8393187688
REGON36591349100000
NazwaPORTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaPORTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 22 lis 2016 (8 lat temu) 22 lis 2016
Data usunięcia 04 wrz 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. WOJSKA POLSKIEGO, 19, SŁUPSK, 76-200, SŁUPSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8393187688
data rejestracji 06 gru 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 sie 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHMICHAŁ KRZYSZTOF WIZE
Wspólnik
2016-11-22
2020-09-09
ADRIAN MICHAŁ GRAUPEN
Wspólnik
2016-11-22
2020-09-09
Wspólnik
2016-11-22
2023-09-04
36561017000000
MONIKA JOANNA WIZE
Wspólnik
2020-09-09
2023-09-04
EWA ZIĘCIAK
Wspólnik
2020-09-09
2023-09-04
EWA ZIĘCIAK
Beneficjent
MONIKA WIZE
Beneficjent
MICHAŁ KRZYSZTOF WIZE
reprezentant
EWA ZIĘCIAK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
MONIKA WIZE
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA POD FIRMĄ PORTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. W TYM PRZYPADKU DO REPREZENTOWANIA ODOBY PRAWNEJ W SPÓŁCE KTÓREJ WPIS DOTYCZY UPRAWNIONY JEST ZARZĄD SPÓŁKI PORTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2016-11-22
2023-09-04
36561017000000
2016-11-22
2017-02-23
PORTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIUĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-11-22
2020-03-06
UL. PORTOWA, 13B, SŁUPSK, 76-200, SŁUPSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie