KRS 0000647347
NIP9512407643
REGON36388660800000
NazwaTK BIOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaTK BIOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 22 lis 2016 (8 lat temu) 22 lis 2016
Data usunięcia 21 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. KRÓLEWICZA JAKUBA, 40A, WARSZAWA, 02-956, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9512407643
data rejestracji 08 mar 2016
status Czynny
25103015080000000817975011
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
28103015080000000817975054
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
47103015080000000817975003
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
50103015080000000817975046
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
72103015080000000817975038
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #469 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #72 INFORMATYKA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAWspólnik
2016-11-22
2021-09-21
36393834000000
KRYSTYNA KAMIŃSKA
Wspólnik
2016-11-22
2021-09-21
TOMASZ MIECZYSŁAW KAMIŃSKI
Wspólnik
2016-11-22
2021-09-21
TOMASZ MIECZYSŁAW KAMIŃSKI
Beneficjent
KRYSTYNA KAMIŃSKA
Beneficjent
TOMASZ MIECZYSŁAW KAMIŃSKI
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
TOMASZ MIECZYSŁAW KAMIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
KRYSTYNA KAMIŃSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI MA JEDYNIE KOMPLEMENTARIUSZ - TK BIOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE - TOMASZ MIECZYSŁAW KAMIŃSKI JAKO PREZES ZARZĄDU ORAZ KRYSTYNA KAMIŃSKA JAKO CZŁONEK ZARZĄDU.
Członek Organu Reprezentacji
2016-11-22
2021-09-21
36393834000000
2016-11-22
2021-09-21
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-11-22
2021-09-21
TK BIOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-11-22
2021-09-21
UL. KRÓLEWICZA JAKUBA, 40A, WARSZAWA, 02-956, WARSZAWA, POLSKA
2016-11-22
2021-09-21
4619Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
2016-11-22
2021-09-21
33 - NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ
2016-11-22
2021-09-21
4614Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW
2016-11-22
2021-09-21
469 - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
2016-11-22
2021-09-21
62 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
2016-11-22
2021-09-21
72 - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
2016-11-22
2021-09-21
74 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
2016-11-22
2021-09-21
77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA
2016-11-22
2021-09-21
85 - EDUKACJA
2016-11-22
2021-09-21
96 - POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie