KRS 0000647128
NIP8792687607
REGON36585943200000
NazwaSTRIXSPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSTRIXSPACE
Data rejestracji 15 lis 2016 (8 lat temu) 15 lis 2016
Data usunięcia 13 lut 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RYNEK STAROMIEJSKI, 36, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 30000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8792687607
data rejestracji 29 lis 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 gru 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#5122Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANALESZEK WOJCIECH KRÓL
Wspólnik
2016-11-15
2023-02-13
570 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28500,00 ZŁ
JOANNA HAJCZEWSKA
Wspólnik
2016-11-15
2021-07-21
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7500,00 ZŁ
MARZENNA HAJCZEWSKA
Wspólnik
2016-11-15
2018-06-06
7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 350 ZŁ
BARTOSZ KRÓL
Prokurent
2021-07-21
2022-01-26
PROKURA ŁĄCZNA, WSPOŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH PROKURENTÓW LUB PROKURENTA I CZŁONKA ZARZĄDU LUB WSPÓLNIKA SPÓŁKI.
LESZEK WOJCIECH KRÓL
Likwidator
2022-01-26
2023-02-13
LESZEK WOJCIECH KRÓL
zgłaszający - likwidator
LESZEK WOJCIECH KRÓL
Beneficjent
LESZEK WOJCIECH KRÓL
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie uczestnictwa w podziale majątku w przypadku likwidacji
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁACZNIE Z PROKURENTEM
LESZEK WOJCIECH KRÓL
PREZES ZARZĄDU
2016-11-15
2022-01-26
JOANNA HAJCZEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-11-15
2021-07-21
MARZENNA HAJCZEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-11-15
2018-06-06
2016-11-15
2018-06-06
UNIVERSITY OF GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-06-06
2022-01-26
STRIXSPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-11-15
2018-11-22
UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE, 65, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie