KRS 0000646873
NIP9512419333
REGON36542712900000
NazwaVITAPOLDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaVITAPOLDOM
Data rejestracji 15 lis 2016 (8 lat temu) 15 lis 2016
Data usunięcia 11 sie 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PUŁAWSKA, 483, WARSZAWA, 02-844, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9512419333
data rejestracji 03 paź 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 16 lip 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIANPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #5320Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA #5912Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8559A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCHVITALII BURA
Wspólnik
2016-11-15
2017-02-27
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 3.000,00 ZŁOTYCH
LUBOW BURA
Wspólnik
2016-11-15
2022-08-11
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.500,00 ZŁOTYCH
KATERYNA SHEVCHENKO
Wspólnik
2016-11-15
2017-02-27
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 ZŁOTYCH
EUGENIUSZ MICHAŁ DEMKO
Wspólnik
2017-02-27
2022-08-11
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500 ZŁOTYCH
LUBOW BURA
Likwidator
2022-06-23
2022-08-11
LUBOW BURA
Beneficjent
EUGENIUSZ MICHAŁ DEMKO
Beneficjent
LUBOW BURA
zgłaszający - likwidator
LUBOW BURA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
EUGENIUSZ MICHAŁ DEMKO
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
VITALII BURA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-11-15
2017-02-27
LUBOW BURA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-11-15
2022-06-23
KATERYNA SHEVCHENKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-11-15
2017-02-27
EUGENIUSZ MICHAŁ DEMKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-02-27
2022-06-23
2016-11-15
2022-06-23
VITAPOLDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie