KRS 0000646555
NIP5322062653
REGON36586700600000
NazwaSUGART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSUGART
Data rejestracji 16 lis 2016 (8 lat temu) 16 lis 2016
Data usunięcia 10 sie 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TRAKT BRZESKI, 117A, ZAKRĘT, 05-077, ZAKRĘT, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 300000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5322062653
data rejestracji 16 lis 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 10 sie 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4636Z HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #11 PRODUKCJA NAPOJÓW #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAWspólnik
2016-11-16
2021-04-16
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000,00 ZŁOTYCH
01211975000000
Wspólnik
2021-04-16
2022-08-10
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000,00 ZŁ
38550466000000
ROMAN ADAM OLSZAK
Wspólnik
2016-11-16
2020-03-05
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 ZŁ
ADAM TOMASZ KURSA
Likwidator
2021-07-08
2022-08-10
ROMAN ADAM OLSZAK
Likwidator
2021-07-08
2022-08-10
ROMAN ADAM OLSZAK
Beneficjent
ROMAN ADAM OLSZAK
reprezentant
ADAM TOMASZ KURSA
reprezentant
ADAM TOMASZ KURSA
Beneficjent
ROMAN ADAM OLSZAK
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE (LIKWIDATOR) ZGODNIE Z ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A) TIRET 5 USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU
ADAM TOMASZ KURSA
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE (LIKWIDATOR) ZGODNIE Z ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A) TIRET 5 USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁOWIEK ZARZĄDU.
ADAM TOMASZ KURSA
PREZES ZARZĄDU
2016-11-16
2021-07-08
ROMAN ADAM OLSZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-11-16
2021-07-08
2016-11-16
2021-07-08
SUGART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie