KRS 0000646058
NIP9522153351
REGON36583491700000
NazwaMUEHSAM I WSPÓLNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMUEHSAM I WSPÓLNICY
Data rejestracji 10 lis 2016 (8 lat temu) 10 lis 2016
Data usunięcia 08 kwi 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PATRIOTÓW, 341, WARSZAWA, 04-760, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #2825Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIJAN KRZYSZTOF MUEHSAM
Wspólnik
2016-11-10
2024-04-08
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 3.000 ZŁ
JOLANTA ANNA MUEHSAM
Wspólnik
2016-11-10
2024-04-08
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.500 ZŁ
PIOTR MAREK LUBACH
Wspólnik
2016-11-10
2024-04-08
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 ZŁ
ALEKSANDRA CISZEWSKA
Likwidator
2022-01-27
2024-04-08
JOLANTA ANNA MUEHAM
Beneficjent
JAN KRZYSZTOF MUEHSAM
Beneficjent
JOLANTA ANNA MUEHAM
reprezentant
JAN KRZYSZTOF MUEHSAM
reprezentant
JOLANTA ANNA MUEHAM
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JAN KRZYSZTOF MUEHSAM
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
JAN KRZYSZTOF MUEHSAM
PREZES ZARZĄDU
2016-11-10
2022-01-27
JOLANTA ANNA MUEHSAM
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-11-10
2022-01-27
PIOTR MAREK LUBACH
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-11-10
2022-01-27
2016-11-10
2018-10-30
MUEHSAM JAN KRZYSZTOF MUEHSAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-10-30
2022-01-27
MUEHSAM I WSPÓLNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie