KRS 0000645923
NIP5213754926
REGON36582675700000
NazwaST BROKER UBEZPIECZENIOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaST BROKER UBEZPIECZENIOWY
Data rejestracji 09 lis 2016 (8 lat temu) 09 lis 2016
Data usunięcia 09 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WIŚNIOWA, 40, WARSZAWA, 02-520, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 59200,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5213754926
data rejestracji 28 lut 2017
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 09 gru 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAMICHAŁ MARCIN CHMIELEWSKI
Beneficjent
MICHAŁ MARCIN CHMIELEWSKI
ZGŁASZAJĄCY - LIKWIDATOR
Wspólnik
2016-11-09
2018-05-28
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
36584945100000
Wspólnik
2018-05-28
2022-12-09
888 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 44.400 ZŁOTYCH
36231515700000
Wspólnik
2018-05-28
2022-12-09
296 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 14.800 ZŁOTYCH
36415014000000
MICHAŁ MARCIN CHMIELEWSKI
Likwidator
2021-03-26
2022-12-09
MICHAŁ MARCIN CHMIELEWSKI
Beneficjent
WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 90% UDZIAŁÓW SPÓŁKI, BĘDĄCEJ 75% WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI ZGŁASZANEJ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE.
TOMASZ LIBRONT
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-11-09
2021-03-26
LUDMIŁA OLGA MICHNIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-08-08
2018-10-25
PIOTR LECH CERANOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-05-28
2021-03-26
ŚWIĘTOSŁAWA DOROTA PALMOWSKA MACIASZEK
CZŁONEK ZARZĄDU - PREZES ZARZĄDU
2016-11-09
2018-02-06
PIOTR LECH CERANOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-02-06
2018-08-08
LUDMIŁA OLGA MICHNIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2018-10-25
2020-05-28
2022
2022-01-01
2022-11-21
2022-11-22
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 |
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 2462.92 |
I. Amortyzacja | 0 |
II. Zużycie materiałów i energii | 0 |
III. Usługi obce | 0 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2462.92 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4230.86 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 3711.5 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1943.56 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 1296.28 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 1296.28 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 59200 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0 |
- Rezerwy na zobowiązania | 0 |
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 0 |
Aktywa razem | 1296.28 |
A. Aktywa trwałe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 1296.28 |
- Zapasy | 1296.28 |
- Należności krótkoterminowe | 0 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
2016-11-09
2021-03-22
SMARTT BROKER UBEZPIECZENIOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021-03-22
2021-03-26
ST BROKER UBEZPIECZENIOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie