KRS 0000645722
NIP5213754582
REGON36581060900000
NazwaINSTYTUT BANKOWOŚCI DETALICZNEJ I KORPORACYJNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaINSTYTUT BANKOWOŚCI DETALICZNEJ I KORPORACYJNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 07 lis 2016 (8 lat temu) 07 lis 2016
Data usunięcia 13 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. WIKTORSKA, 69, WARSZAWA, 02-582, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email KONTAKT@IBDK.PL
Dane podatkowe
NIP 5213754582
data rejestracji 26 lip 2017
status Czynny
46253000082060100386400001
NEST Centrum Rozliczeniowe
ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa POLSKA
80114020040000350278142395
mBank Oddział Bankowości Detalicznej
ul. Mickiewicza 10 90-959 Łódź POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIABŁAŻEJ KONRAD TORSKI
Wspólnik
2016-11-07
2023-01-13
AGATA OSTAP
Wspólnik
2016-11-07
2023-01-13
Wspólnik
2016-11-07
2023-01-13
36577397200000
BŁAŻEJ KONRAD TORSKI
Beneficjent
AGATA OSTAP
Beneficjent
BŁAŻEJ KONRAD TORSKI
zgłaszający - członek zarządu
BŁAŻEJ KONRAD TORSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
AGATA OSTAP
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, CO OBEJMUJE WSZELKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE. ORGANEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA JEST ZARZĄD. ZARZĄD KOMPLEMENTARIUSZA SKŁADA SIĘ Z 2 CZŁONKÓW: PREZESA ZARZĄDU - BŁAŻEJA TORSKIEGO ORAZ CZŁONKA ZARZĄDU - AGATY OSTAP. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Członek Organu Reprezentacji
2016-11-07
2023-01-13
36577397200000
2016-11-07
2019-03-04
UL. WITA STWOSZA, 40, WARSZAWA, 02-661, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie