KRS 0000645615
NIP5252683202
REGON36580520600000
NazwaHPS & MORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHPS & MORE
Data rejestracji 07 lis 2016 (8 lat temu) 07 lis 2016
Data usunięcia 18 lut 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. DUCHNICKA, 3, WARSZAWA, 01-796, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7420Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1813 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5320 KOLPORTAŻ PRASY I ULOTEK #5911 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5920 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #6311 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7740 DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #5912 DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMIPIOTR PAWEŁ HOŁUBOWICZ
Wspólnik
2016-11-07
2019-02-18
102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.100,00 ZŁ
HUBERT MARCIN RAKOWIECKI
Wspólnik
2016-11-07
2019-02-18
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450,00 ZŁ
MICHAŁ BONISŁAWSKI
Wspólnik
2016-11-07
2019-02-18
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450,00 ZŁ
MICHAŁ BONISŁAWSKI
Likwidator
2018-04-27
2019-02-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PIOTR PAWEŁ HOŁUBOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2016-11-07
2018-04-27
HUBERT MARCIN RAKOWIECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-11-07
2018-04-27
MICHAŁ BONISŁAWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-11-07
2018-04-27
2016-11-07
2018-04-27
HPS & MORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie