KRS 0000645614
NIP5252683946
REGON36586334000000
NazwaPROSTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPROSTORIA
Data rejestracji 15 lis 2016 (8 lat temu) 15 lis 2016
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GRZYBOWSKA, 43, WARSZAWA, 00-855, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252683946
data rejestracji 05 sty 2017
status Czynny
39160014621088349060000005
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
03175000090000000034904812
BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #9004Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #4634A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURADANILO DJUROVIĆ
Wspólnik
2016-11-15
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
DANILO DJUROVIĆ
Prokurent
2017-06-28
2023-05-09
SAMOISTNA.PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNIEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
MICHAŁ MARCIN KONOPKA
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
DANILO DJUROVIĆ
Beneficjent
DANILO DJUROVIĆ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
inne
UDZIAŁY OBJĘTE PRZEZ WSPÓLNIKA ZOSTAŁY UPRZYWILEJOWANE: -CO DO GŁOSU - PRZY CZYM NA JEDEN UDZIAŁ PRZYPADAJĄ 3 (TRZY) GŁOSY NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW; -CO DO DYWIDENDY- PRZY CZYM NA JEDEN UDZIAŁ PRZYPADA DYWIDENDA PRZEWYŻSZAJĄCA O POŁOWĘ DYWIDENDĘ NIEUPRZYWILEJOWANĄ PRZY CZYM UDZIAŁY TE W ZAKRESIE DYWIDENDY KORZYSTAJĄ Z PIERWSZEŃSTWA ZASPOKOJENIA PRZED POZOSTAŁYMI UDZIAŁAMI; - PRAWO DO OTRZYMANIA ZALICZKI NA POCZET DYWIDENDY ZA ROK OBROTOWY W PRZYPADKU JEJ UCHWALENIA PRZEZ ZARZĄD PRAWO DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA 1 (JEDNEGO) CZŁONKA ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ LUB REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A TAKŻE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
MARCIN ANTONI LIZUT
PREZES ZARZĄDU
2016-11-15
2017-06-28
YANA DJUROVIĆ
PREZES ZARZĄDU
2017-06-28
2020-07-20
MICHAŁ KONOPKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-12-13
2020-01-24
MICHAŁ KONOPKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2020-01-24
2020-06-25
MICHAŁ KONOPKA
PREZES ZARZĄDU
2020-06-25
2023-05-09
MICHAŁ KONOPKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2023-05-09
PREDRAG DJUROVIĆ
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-01-24
2020-06-25
ŁUKASZ PIOTROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-01-24
2023-05-09
PIOTR SKWARCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-06-25
2022-02-21
PREDRAG DJUROVIĆ
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-07-20
2022-02-21
2016-11-15
2024-09-06
5610A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
2023-09-01
2024-09-06
6920Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
2016-11-15
2017-01-05
UL. STAWKI, 2, WARSZAWA, 00-193, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie