KRS 0000645415
NIP6121859492
REGON36491344800000
NazwaERIC FRIEDRICH RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaERIC FRIEDRICH RECYCLING
Data rejestracji 07 lis 2016 (8 lat temu) 07 lis 2016
Data usunięcia 14 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BOHATERÓW GETTA, 2, BOLESŁAWIEC, 59-700, BOLESŁAWIEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 75000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6121859492
data rejestracji 09 lis 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 19 sty 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3831Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5224 PRZEŁADUNEK TOWARÓWERICH FRIEDRICH METALLE-HUTTENPRODUKTE (GMBH&CO)KG
Wspólnik
2016-11-07
2018-09-13
150 (STO PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75.000,00 (SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
EF HOLDING GMBH
Wspólnik
2018-09-13
2021-12-14
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75.000,00 ZŁ (SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY)
LARS KEMPA
Prokurent
2018-09-13
2021-12-14
PROKURA SAMOISTNA
FRANZ RUDOLF STALLMANN
Beneficjent
1954-07-01
FRANZ RUDOLF STALLMANN
reprezentant
1954-07-01
FRANZ RUDOLF STALLMANN
Likwidator
2020-02-17
2021-12-14
1954-07-01
FRANZ RUDOLF STALLMANN
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1) W PRZYPADKU GDY POWOŁANY JEST TYLKO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU (PREZES) REPREZENTUJE ON SAMODZIELNIE SPÓŁKĘ, 2) W PRZYPADKU, GDY POWOŁANYCH JEST CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU (PREZES I CZŁONEK ZARZĄDU) DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES REPREZENTUJĄCY SAMODZIELNIE SPÓŁKĘ LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
FRANZ RUDOLF STALLMANN
PREZES ZARZĄDU
2016-11-07
2020-02-17
1954-07-01
SIEGFRIED BARTSCH
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-11-07
2020-02-17
2016-11-07
2020-02-17
ERICH FRIEDRICH RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie