KRS 0000645192
NIP8451987685
REGON36582162000000
Nazwa"FUNDACJA SZEKLA"
Krótka nazwaSZEKLA
Data rejestracji 08 lis 2016 (8 lat temu) 08 lis 2016
Data usunięcia 01 lip 2024 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres UL. MONIUSZKI, 22, GIŻYCKO, 11-500, GIŻYCKO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email BIURO@FUNDACJASZEKLA.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #7911B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH #5030Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY PASAŻERSKI #7990A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PAWEŁ JAN PLICHTA
PREZES
2016-11-08
2017-12-07
GRZEGORZ MICHAŁ PIĄTKOWSKI
WICEPREZES
2016-11-08
2017-12-07
GRZEGORZ MICHAŁ PIĄTKOWSKI
PREZES
2017-12-07
2020-12-14
WOJCIECH BARTŁOMIEJ NOWAK
PREZES ZARZĄDU
2020-12-14
2024-07-01
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie