KRS 0000645122
NIP6121859434
REGON36580118300000
NazwaNOWA ENERGIA DLA OSIECZNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNOWA ENERGIA DLA OSIECZNICY
Data rejestracji 03 lis 2016 (8 lat temu) 03 lis 2016
Data usunięcia 14 sie 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ZABOBRZE, 20C, BOLESŁAWIEC, 59-700, BOLESŁAWIEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email OLAF@LUXUSOLARY.EU
Dane podatkowe
NIP 6121859434
data rejestracji 01 sie 2022
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 maj 2024
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEKLAUS HARTMUT SHULZ
Wspólnik
2016-11-03
2024-08-14
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
KLAUS HARTMUT SCHULZ
Beneficjent
1968-10-06
OLAF EDUARD SCHWEIZER
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
KLAUS HARTMUT SCHULZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa do dywidendy
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW SPRAWACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU W ZAKRESIE CZYNNOŚCI Z KTÓRYCH WYNIKAJĄ DLA SPÓŁKI ZOBOWIĄZANIA NIEPRZEKRACZAJĄCE KWOTY 100.000,00 ZŁ (STY TYSIECY ZŁOTYCH)SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁE CZYNNOŚCI, Z KTÓRYCH WYNIKAJĄ DLA SPÓŁKI ZOBOWIĄZANIA PRZEKRACZAJĄCE KWOTĘ 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
KLAUS HARTMAN SCHULZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-11-03
2024-08-14
OLAF EDUARD SCHWEIZER
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-11-03
2024-08-14
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie