KRS 0000644358
NIP7642674726
REGON36574843100000
Nazwa"GÓRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGÓRA
Data rejestracji 31 paź 2016 (8 lat temu) 31 paź 2016
Data usunięcia 09 lip 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KOSSAKA, 110, PIŁA, 64-920, PIŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7642674726
data rejestracji 03 lut 2017
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 11 lut 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5320Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAKRZYSZTOF JAN GÓRA
Wspólnik
2016-10-31
2024-07-09
46 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.600,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU ALBO PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ROZPORZĄDZAJĄCYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SKUTECZNA REPREZENTACJA WYKONYWANA JEST PRZEZ PREZESA SPÓŁKI.
KRZYSZTOF JAN GÓRA
PREZES ZARZĄDU
2016-10-31
2024-07-09
3019-SEE.711. .2022
2022-02-08
2022-06-30
1189.53 PLN
3019-SEW.723.2048.2019
Urząd Skarbowy w Pile
3019-SEE.711. .2022
2022-02-08
2022-06-30
2312.13 PLN
3019-SEW.723.882.2019
Urząd Skarbowy w Pile
3019-SEE.711. .2022
2022-02-08
2022-06-30
3091.37 PLN
3019-SEW.723.881.2019
Urząd Skarbowy w Pile
3019-SEE.711. .2022
2022-02-08
2022-06-30
2701.38 PLN
3019-SEW.723.880.2019
Urząd Skarbowy w Pile
3019-SEE.711. .2022
2022-02-08
2022-06-30
460.81 PLN
3019-SEW.723.883.2019
Urząd Skarbowy w Pile
3019-SEE.711. .2022
2022-02-08
2022-06-30
1270.52 PLN
02762/2020
Urząd Skarbowy w Pile
3019-SEE.711. .2022
2022-02-08
2022-06-30
6689.6 PLN
OPL/2019/001374
Urząd Skarbowy w Pile
TW4270018005583
2022-03-29
2022-06-08
2848.72 PLN
TW4270018005583
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie Oddział w Pile
TW1270020000174
2022-03-29
2022-06-08
87.13 PLN
TW1270020000174
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie Oddział w Pile
TW4270019000213
2022-03-29
2022-06-08
2778.82 PLN
TW4270019000213
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie Oddział w Pile
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie