KRS 0000644195
NIP6443520428
REGON36573224600000
NazwaMULTIECOTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMULTIECOTEX
Data rejestracji 27 paź 2016 (8 lat temu) 27 paź 2016
Data usunięcia 12 lut 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 63, CHORZÓW, 41-503, CHORZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6443520428
data rejestracji 16 lis 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 gru 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #5229 POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #494 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMIWspólnik
2016-10-27
2017-10-03
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ
36496279000000
ROBERT ANDRZEJ CESARZ
Wspólnik
2017-10-03
2019-03-14
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
AGNIESZKA BARBARA WIŚNIEWSKA
Wspólnik
2017-10-03
2019-03-14
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
STEFAN TOFIL BROL
Wspólnik
2019-03-14
2021-04-06
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
ARTEM LIUBETSKYI
Wspólnik
2021-04-06
2024-02-12
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO DKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JAKUB SŁAWIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-10-27
2017-06-19
STEFAN TOFIL BROL
PREZES ZARZĄDU
2019-03-14
2021-04-06
HENRYK STEFAN KIEŁB
PREZES ZARZĄDU
2017-06-19
2019-03-14
ARTEM LIUBETSKYI
PREZES ZARZĄDU
2021-04-06
2024-02-12
2016-10-27
2017-06-19
UL. MAŁOBĄDZKA, 13, SOSNOWIEC, 41-200, SOSNOWIEC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie