KRS 0000643959
NIP5252682036
REGON36573527900000
NazwaFRA.MAR POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFRA.MAR POLAND
Data rejestracji 27 paź 2016 (8 lat temu) 27 paź 2016
Data usunięcia 05 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KS. PIOTRA WAWRZYNIAKA, 6, WROCŁAW, 53-022, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252682036
data rejestracji 03 lis 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 06 sie 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8122Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3822Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNEFRA.MAR S.P.A.
Wspólnik
2016-10-27
2019-09-05
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ
SILVIO DI DEA
Prokurent
2017-07-27
2018-01-10
SAMOISTNA
ANDREA MAFFEIS
Likwidator
2019-02-21
2019-09-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. 2. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ OD 2 (DWÓCH) DO 4 (CZTERECH) CZŁONKÓW, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ZA SPÓŁKĘ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 3. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z 5 (PIĘCIU) CZŁONKÓW, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ZA SPÓŁKĘ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
FRANCESCO CAMILLO MAFFEIS
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-27
2017-07-27
MARIA ROSA MAFFEIS
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-27
2017-07-27
SILVIO DI DEA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-27
2017-07-27
ANDREA MAFFEIS
PREZES ZARZĄDU
2018-01-10
2019-01-16
AGNIESZKA FLISIUK
PREZES ZARZĄDU
2017-07-27
2018-01-10
ANDREA MAFFEIS
PREZES ZARZĄDU
2019-01-16
2019-02-21
2016-10-27
2019-02-21
FRA.MAR POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-10-27
2017-07-27
PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY, 2A, WARSZAWA, 00-030, WARSZAWA, POLSKA
2017-07-27
2018-05-16
UL. ŻYTNIA, 8, SOSNOWIEC, 41-205, SOSNOWIEC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie