KRS 0000643594
NIP6692530704
REGON36569683000000
NazwaSCANDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSCANDI
Data rejestracji 24 paź 2016 (8 lat temu) 24 paź 2016
Data usunięcia 30 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BOHATERÓW WARSZAWY, 2, KOSZALIN, 75-211, KOSZALIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6692530704
data rejestracji 31 paź 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 11 sie 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4540Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓWGENOWEFA PIOTROWSKA
Wspólnik
2019-12-30
2020-12-30
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1650 ZŁ
DARIUSZ JAROSŁAW WAGA
Wspólnik
2016-10-24
2020-12-30
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1700 ZŁ
SELENA ELEONORA NIEDŹWIADEK
Wspólnik
2016-10-24
2020-12-30
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1650 ZŁ
LIDIA JOANNA PIOTROWSKA
Wspólnik
2019-02-05
2019-12-30
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1650,00 ZŁ
PAWEŁ GRZEGORZ REZMER
Wspólnik
2016-10-24
2019-02-05
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1650 ZŁ
GENOWEFA PIOTROWSKA
Beneficjent
SELENA ELEONORA NIEDŹWIADEK
Beneficjent
DARIUSZ JAROSŁAW WAGA
Beneficjent
DARIUSZ JAROSŁAW WAGA
reprezentant
DARIUSZ JAROSŁAW WAGA
Likwidator
2019-12-09
2020-12-30
GENOWEFA PIOTROWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
SELENA ELEONORA NIEDŹWIADEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
DARIUSZ JAROSŁAW WAGA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE .
PAWEŁ GRZEGORZ REZMER
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-24
2017-09-15
SELENA ELEONORA NIEDŹWIADEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-24
2019-08-08
LIDIA JOANNA PIOTROWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-02-05
2019-04-24
DARIUSZ JAROSŁAW WAGA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-24
2019-08-08
DARIUSZ JAROSŁAW WAGA
PREZES ZARZĄDU
2019-10-01
2019-12-09
2016-10-24
2019-12-09
SCANDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-10-24
2019-02-05
UL. SZCZECIŃSKA, 57A, KOSZALIN, 75-122, KOSZALIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie