KRS 0000642556
NIP8982227843
REGON36576032000000
NazwaSPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "ULA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "ULA"
Data rejestracji 28 paź 2016 (8 lat temu) 28 paź 2016
Data usunięcia 26 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres UL. LEGNICKA, 57W, WROCŁAW, 54-203, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8982227843
data rejestracji 25 lut 2018
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 17 lis 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #692 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEMACIEJ KUJAWA
Likwidator
2021-02-16
2022-01-26
BARTOSZ SŁAWOMIR ADAMCZYK
Likwidator
2021-02-16
2022-01-26
KRZYSZTOF BUMBUL
Pełnomocnik
2017-01-26
2021-02-16
PEŁ. W TRYBIE ART.55 §1 USTAWY PRAWO SPÓŁDZ. UPOWAŻNIAJĄCE DO DOKONYWANIA W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁDZIELNI WSZELKICH CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZ. I JEJ REPREZEN. W POSTĘP. PRZED URZĘDEM STATYSTYCZNYM, W TYM DO PODPISYWANIA I SKŁADANIA WSZELKICH DOKUMENTÓW I FORMULARZY JAKIE MOGĄ BYĆ KONIECZNE DO DOKONANIA WPISÓW DO REJESTRU, ODBIORU KORESPODN., REPREZEN. SPÓŁDZ. W POSTĘP. PRZED WŁAŚCIWĄ JEDNOSTKĄ TERENOWĄ ZUS ORAZ URZĘDEM SKARBOWYM, W TYM DO PODPISYWANIA I SKŁADANIA WSZELKICH DOKUMENTÓW ORAZ FORMULARZY WYMAGANYCH PRZEZ PRAWO, ODBIORU DECYZJI I POSTANOWIEŃ, PISM I ZAŚWIADCZEŃ, REPREZN. SPÓŁDZ PRZED ORGANAMI ARIMR W PEŁNYM ZAKRESIE , REPREZEN. SPÓŁDZ. PRZED ORGANAMI SŁUŻB WETERYNARYJN. ZAWIERANIA W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁDZ. WSZELKICH UMÓW, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I WSZELKICH INNYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCĄ DZIAŁ. SPÓŁDZ. DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI BANKOWYCH ZWIĄZANYCH Z ZAŁOŻENIEM KONTA BANKOWEGO JEGO PROWADZENIEM I KORZYSTANIEM.
KRZYSZTOF BUMBUL
Prokurent
2016-10-28
2017-01-26
PEŁNOMOCNICTWO W TRYBIE ART. 55 § 1 USTAWY Z DNIA 16 WRZEŚNIA 1982R. PRAWO SPÓŁDZIELCZE UPOWAŻNIAJĄCE DO: DOKONYWANIA W IMIEMIU I NA RZECZ SPÓŁDZIELNI WSZELKICH CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI, REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI W POSTĘOPWANIACH PRZED WŁAŚCIWYM URZĘDEM STATYSTYCZNYM, W TYM DO PODPISYWANIA I SKŁADANIA WSZELKICH DOKUMENTÓW I FORMULARZY JAKIE MOGĄ BYĆ KONIECZNE DO DOKONANIA WPISÓW DO REJESTRU, ODBIORU KORESPONDENCJI, REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI W POSTĘPOWANIACH PRZED WŁAŚCIWĄ JEDNOSTKA TERENOWĄ ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ URZĘDU SKARBOWEGO, W TYM DO PODPISYWANIA I SKŁADANIA WSZELKICH DOKUMENTÓW ORAZ FORMULARZY WYMAGANYCH PRZEZ PRAWO, ODBIORU DECYZJI I POSTANOWIEŃ, PISM I ZAŚWIADCZEŃ, REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI PRZED ORGANAMI AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA, W PEŁNYM ZAKRESIE, REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI PRZED ORGANAMI SŁUŻB WETERYNARYJNYCH, ZAWIERANIA W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁDZIELNI WSZELKICH UMÓW, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I WSZELKICH INNYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI, DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI BANKOWYCH ZWIĄZANYCH Z ZAŁOŻENIEM KONTA BANKOWEGO, JEGO PROWADZENIEM I KORZYSTANIEM Z NIEGO.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
MACIEJ KUJAWA
PREZES ZARZĄDU
2016-10-28
2021-02-16
BARTOSZ ADAMCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-28
2021-02-16
DAWID SZAŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-28
2021-02-16
GRAZYNA SŁUGOCKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-28
2021-02-16
PIOTR KUBIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-28
2021-02-16
MAŁGORZATA SITEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-28
2021-02-16
2016-10-28
2021-02-16
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "ULA"
2016-10-28
2017-01-26
UL. KURKOWA, 14, WROCŁAW, 52-210, WROCŁAW, POLSKA
2017-01-26
2018-11-21
KURKOWA, 14, WROCŁAW, 50-210, WROCŁAW, POLSKA
2018-11-21
2021-02-16
UL. KLECZKOWSKA, 43, WROCŁAW, 50-277, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie