KRS 0000642279
NIP8992800675
REGON36566112100000
NazwaAGRO NANTES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAGRO NANTES
Data rejestracji 17 paź 2016 (8 lat temu) 17 paź 2016
Data usunięcia 28 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. DOLNE MŁYNY, 21, BOLESŁAWIEC, 59-700, BOLESŁAWIEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#4661Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #2573Z PRODUKCJA NARZĘDZI #2841Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALUZDZISŁAW OSZCZĘDA
Wspólnik
2016-10-17
2021-06-28
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ZDZISŁAW OSZCZĘDA
Likwidator
2019-11-13
2021-06-28
ZDZISŁAW OSZCZĘDA
Beneficjent
ZDZISŁAW OSZCZĘDA
reprezentant
ZDZISŁAW OSZCZĘDA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ZDZISŁAW OSZCZĘDA
PREZES ZARZĄDU
2016-10-17
2019-11-13
KRZYSZTOF SZATKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-17
2019-11-13
2016-10-17
2019-11-13
AGRO NANTES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-10-17
2019-11-13
UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 166, WROCŁAW, 53-139, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie