KRS 0000642236
NIP5252680178
REGON36564748600000
NazwaEKOTRANS CORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEKOTRANS CORP
Data rejestracji 14 paź 2016 (8 lat temu) 14 paź 2016
Data usunięcia 06 lis 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ALEKSANDRA WEJNERTA, 21/23, WARSZAWA, 02-619, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252680178
data rejestracji 20 paź 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 4
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 22 cze 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAWspólnik
2016-10-14
2017-12-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ
12270636900000
ANDRZEJ KRZYSZTOF SZANIEWSKI
Wspólnik
2017-12-13
2023-11-06
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
KRZYSZTOF JACEK OPRZĘDEK
PREZES ZARZĄDU
2016-10-14
2017-12-13
ANDRZEJ KRZYSZTOF SZANIEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-12-13
2023-11-06
MICHAŁ DANIEL SZANIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-12-13
2023-11-06
2016-10-14
2017-12-13
ALEJA "SOLIDARNOŚCI", 117, WARSZAWA, 00-140, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie