KRS 0000642106
NIP7252155237
REGON36564762900000
NazwaJ&J INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaJ&J INVEST
Data rejestracji 14 paź 2016 (8 lat temu) 14 paź 2016
Data usunięcia 29 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. DOWBORCZYKÓW, 15, ŁÓDŹ, 90-019, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #8291Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWEANNA MARIA RYDZIK
Wspólnik
2016-10-14
2020-12-29
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450,00 ZŁ.
MATEUSZ JERZY SABELA
Wspólnik
2016-10-14
2020-12-29
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550,00 ZŁ.
JOANNA MARIA ŁAWNICZAK
Prokurent
2016-10-14
2020-12-29
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, - PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
ANNA MARIA RYDZIK
PREZES
2016-10-14
2020-12-29
2016-10-14
2020-12-29
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-10-14
2020-12-29
J&J INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-10-14
2020-12-29
UL. DOWBORCZYKÓW, 15, ŁÓDŹ, 90-019, ŁÓDŹ, POLSKA
2016-10-14
2020-12-29
4791Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
2016-10-14
2020-12-29
43 - ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
2016-10-14
2020-12-29
6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2016-10-14
2020-12-29
6619Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2016-10-14
2020-12-29
68 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
2016-10-14
2020-12-29
78 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM
2016-10-14
2020-12-29
8291Z - DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie