KRS 0000641966
NIP6771733293
REGON35119947800000
NazwaWYDAWNICTWO COMPASS ROMAN TRZMIELEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaWYDAWNICTWO COMPASS ROMAN TRZMIELEWSKI
Data rejestracji 26 paź 2016 (8 lat temu) 26 paź 2016
Data usunięcia 10 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. PODCHORĄŻYCH, 3, KRAKÓW, 30-084, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email RT@COMPASS.KRAKOW.PL
Dane podatkowe
NIP 6771733293
data rejestracji 17 sty 1997
status Czynny
45150019791219700079420000
SANPL 25 Oddział w Krakowie
ul. Armii Krajowej 18 30-150 Kraków POLSKA
73150019791219700146760000
SANPL 25 Oddział w Krakowie
ul. Armii Krajowej 18 30-150 Kraków POLSKA
95150019791219700079390000
SANPL 25 Oddział w Krakowie
ul. Armii Krajowej 18 30-150 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4764 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH #5819 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7022 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7912 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI #8211 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #9319 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #4761 SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHROMAN TRZMIELEWSKI
Wspólnik
2016-10-26
2021-04-19
Wspólnik
2016-10-26
2021-04-19
36446296800000
JACEK JÓZEF KORPAK
Wspólnik
2017-01-26
2021-05-10
MONIKA EDYTA KRUKOWSKA
Wspólnik
2017-01-26
2021-01-26
ROMAN TRZMIELEWSKI
Wspólnik
2021-04-19
2021-05-10
PIOTR DAMIAN PIETROŃ
Wspólnik
2017-01-26
2021-05-10
MARIUSZ PIOTR MARYNIAK
Wspólnik
2017-01-26
2021-05-10
ROMAN TRZMIELEWSKI
ZGŁASZAJĄCY - WSPÓLNIK SPÓŁKI
ROMAN TRZMIELEWSKI
Beneficjent
ROMAN TRZMIELEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
UPOWAŻNIENIE DO PROWADZENIA SPRAW I REPREZENTACJI SPÓŁKI OKREŚLONE W UMOWIE SPÓŁKI, POSIADANIE PRAWA DO UDZIAŁU W ZYSKACH W WYSOKOŚCI 57 %.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ
ROMAN TRZMIELEWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2021-04-19
2021-05-10
Członek Organu Reprezentacji
2016-10-26
2021-04-19
36446296800000
2016-10-26
2021-04-19
WYDAWNICTWO COMPASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie