KRS 0000641851
NIP6832091341
REGON36550208400000
NazwaARRIVA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaARRIVA GROUP
Data rejestracji 18 paź 2016 (8 lat temu) 18 paź 2016
Data usunięcia 13 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BOLESŁAWA LIMANOWSKIEGO, 30, WIELICZKA, 32-020, WIELICZKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 40000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6832091341
data rejestracji 30 gru 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 paź 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #0147Z CHÓW I HODOWLA DROBIU #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCHIVAN BABYCH
Wspólnik
2016-10-18
2021-12-13
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20000 ZŁ
ARTEM DRONENKO
Wspólnik
2016-10-18
2018-12-21
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
IULIIA MYROSHNYCHENKO
Wspólnik
2018-12-21
2020-01-27
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
TETIANA MARTYNENKO
Wspólnik
2018-12-21
2020-01-27
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
ARTEM DRONENKO
Wspólnik
2018-12-21
2021-12-13
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20000 ZŁ
ARTEM DRONENKO
Beneficjent
IVAN BABYCH
Beneficjent
ARTEM DRONENKO
reprezentant
IVAN BABYCH
reprezentant
IVAN BABYCH
Likwidator
2021-03-02
2021-12-13
ARTEM DRONENKO
Likwidator
2021-03-02
2021-12-13
ARTEM DRONENKO
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
IVAN BABYCH
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, JEDNAKŻE W SPRAWACH OBEJMUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ 20.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
IVAN BABYCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-18
2021-03-02
ARTEM DRONENKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-18
2021-03-02
TETIANA MARTYNENKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-12-21
2020-01-27
IULIIA MYROSHNYCHENKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-12-21
2020-01-27
2016-10-18
2021-03-02
ARRIVA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-10-18
2017-01-24
UL. BRATA ALOJZEGO KOSIBY, 6, WIELICZKA, 32-020, WIELICZKA, POLSKA
2017-01-24
2018-12-21
UL. NIEPOŁOMSKA, 13, WIELICZKA, 32-020, WIELICZKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie