KRS 0000641179
NIP5252679844
REGON36562420300000
NazwaVILE MONARCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaVILE MONARCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 12 paź 2016 (8 lat temu) 12 paź 2016
Data usunięcia 15 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. BONIFRATERSKA, 17, WARSZAWA, 00-203, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5252679844
data rejestracji 22 paź 2016
status Czynny
56175000120000000035290605
BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 179
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
53175000120000000038711849
BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 179
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
06175000120000000035290729
BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 179
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
16114000260000492095001001
mBank V Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 68 00-838 Warszawa POLSKA
59114000260000492095001003
mBank V Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 68 00-838 Warszawa POLSKA
86114000260000492095001002
mBank V Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 68 00-838 Warszawa POLSKA
46175000120000000035290494
BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 179
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#620 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #900 ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW ORAZ WYWÓZ ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEMWspólnik
2016-10-12
2021-04-15
36464827100000
KACPER ARNOLD KWIATKOWSKI
Wspólnik
2016-10-12
2021-04-15
GRZEGORZ MAZUR
Wspólnik
2016-10-12
2021-04-15
GRZEGORZ MAZUR
Beneficjent
KACPER ARNOLD KWIATKOWSKI
Beneficjent
GRZEGORZ MAZUR
zgłaszający - członek zarządu
KACPER ARNOLD KWIATKOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
GRZEGORZ MAZUR
Beneficjent
ZARZĄD SPÓŁKI
KACPER ARNOLD KWIATKOWSKI
Beneficjent
ZARZĄD SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKĘ VILE MONARCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRĄ REPREZENTUJE ZARZĄD, PRZY CZYM KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI. CZŁONKOWIE ZARZĄDU TO: GRZEGORZ MAZUR - PREZES ZARZĄDU, KACPER ARNOLD KWIATKOWSKI - CZŁONEK ZARZĄDU
Członek Organu Reprezentacji
2016-10-12
2021-04-15
36464827100000
2016-10-12
2017-10-30
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 53, WARSZAWA, 00-697, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie