KRS 0000640842
NIP9482608057
REGON36560806100000
NazwaINVEST 15 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaINVEST 15 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II
Data rejestracji 10 paź 2016 (8 lat temu) 10 paź 2016
Data usunięcia 13 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. PTASIA, 14, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email BIURO@INVEST15.PL
Dane podatkowe
NIP 9482608057
data rejestracji 18 paź 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 13 sty 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEMARIUSZ MAREK WÓJCICKI
Wspólnik
2016-10-10
2022-01-13
WOJCIECH KAMIŃSKI
Wspólnik
2016-10-10
2022-01-13
PRZEMYSŁAW RAFAŁ SACZYWKO
Beneficjent
ROMAN JAN SACZYWKO
Beneficjent
MARIUSZ MAREK WÓJCICKI
Beneficjent
KRZYSZTOF STANIEC
reprezentant
TOMASZ MARIUSZ STRĄK
reprezentant
WOJCIECH KAMIŃSKI
Beneficjent
PRZEMYSŁAW RAFAŁ SACZYWKO
Beneficjent
POSIADANIE 54 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INVEST 15 SP. Z O.O. BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
ROMAN JAN SACZYWKO
Beneficjent
POSIADANIE 42 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INVEST 15 SP. Z O.O. BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
MARIUSZ MAREK WÓJCICKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
WOJCIECH KAMIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ JEDNOOSOBOWO; W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ: MAREK GRZEGORZ BIWOJNO - PREZES ZARZĄDU ORAZ JUSTYNA ANNA SROKA - WICEPREZES ZARZĄDU
Członek Organu Reprezentacji
2016-10-10
2022-01-13
67301384300000
2016-10-10
2019-08-29
"RO.SA.-INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II, SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie