KRS 0000640382
NIP5472166012
REGON36556401000000
NazwaEVOLEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEVOLEO
Data rejestracji 05 paź 2016 (8 lat temu) 05 paź 2016
Data usunięcia 22 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. FALISTA, 99, BIELSKO-BIAŁA, 43-316, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5100,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@ETAXAR.PL
Dane podatkowe
NIP 5472166012
data rejestracji 22 paź 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 cze 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJANUSZ DĘBOWSKI
Beneficjent
DARIUSZ ROMAN KOPACZ
Beneficjent
JANUSZ DĘBOWSKI
reprezentant
DARIUSZ ROMAN KOPACZ
reprezentant
DARIUSZ ROMAN KOPACZ
Likwidator
2020-10-02
2021-11-22
JANUSZ DĘBOWSKI
Likwidator
2020-10-02
2021-11-22
DARIUSZ ROMAN KOPACZ
Wspólnik
2016-10-05
2021-11-22
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550,00 ZŁOTYCH
JANUSZ DĘBOWSKI
Wspólnik
2016-10-05
2021-11-22
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550,00 ZŁOTYCH
WOJCIECH ANDRZEJ TRUCHAN
Wspólnik
2016-10-05
2019-06-10
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.683,00 ZŁ
JANUSZ DĘBOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
DARIUSZ ROMAN KOPACZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
WOJCIECH ANDRZEJ TRUCHAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-05
2019-06-10
DARIUSZ ROMAN KOPACZ
PREZES ZARZĄDU
2016-10-05
2020-10-02
JANUSZ DĘBOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-05
2020-10-02
2016-10-05
2020-10-02
EVOLEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-10-05
2017-04-24
UL. BYSTRZAŃSKA, 75, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
2017-04-24
2021-01-21
UL. LEGIONÓW, 57, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie