KRS 0000639697
NIP7010619176
REGON36552072200000
NazwaFOSZER, SAWICKI MULTIMEDIA AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaFOSZER, SAWICKI MULTIMEDIA AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 29 wrz 2016 (8 lat temu) 29 wrz 2016
Data usunięcia 14 cze 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. WILLIAMA HEERLEINA LINDLEYA, 16, WARSZAWA, 02-013, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7010619176
data rejestracji 01 gru 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 14 cze 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6391Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9001Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH #9002Z GOSPODAROWANIE ODPADAMI #9003Z DZIAŁALNOŚĆ SANITARNA I POKREWNABARTŁOMIEJ FOSZER
Wspólnik
2016-09-29
2023-06-14
MACIEJ RADOSŁAW SAWICKI
Wspólnik
2016-09-29
2023-06-14
Wspólnik
2016-09-29
2023-06-14
36454562500000
MATEUSZ JAN PIĄTEK
reprezentant
BARTŁOMIEJ FOSZER
Beneficjent
MACIEJ RADOSŁAW SAWICKI
Beneficjent
BARTŁOMIEJ FOSZER
Beneficjent
KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE Z O.O. KOMANTYDOWEJ JEST SPÓŁKA Z O.O. W KTÓREJ BARTŁOMIEJ FOSZER JEST PROKURENTEM SAMOISTNYM
MACIEJ RADOSŁAW SAWICKI
Beneficjent
KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE Z O.O. SP. KOMANDYTEOWEJ JEST SPÓŁKA Z O.O. W KTÓREJ MACIEJ SAWICKI JEST PROKURENTEM SAMOISTNYM
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI - FOSZER, SAWICKI MULTIMEDIA AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA, W TYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. MATEUSZ PIĄTEK CZŁONEK ZARZĄDU. KOMPLEMENTARIUSZA MOGĄ REPREZENTOWAĆ TAKŻE PROKURENCI. BARTŁOMIEJ FOSZER - PROKURENT SAMOISTNY, MACIEJ RADOSŁAW SAWICKI - PROKURENT SAMOISTNY.
Członek Organu Reprezentacji
2016-09-29
2023-06-14
36454562500000
2016-09-29
2023-06-14
6391Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH
2016-09-29
2023-06-14
7311Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
2016-09-29
2023-06-14
6312Z - DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
2016-09-29
2023-06-14
6311Z - PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
2016-09-29
2023-06-14
5911Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH
2016-09-29
2023-06-14
5920Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
2016-09-29
2023-06-14
6399Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2016-09-29
2023-06-14
9001Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH
2016-09-29
2023-06-14
9002Z - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH
2016-09-29
2023-06-14
9003Z - ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA
2016-09-29
2023-06-14
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-09-29
2023-06-14
FOSZER, SAWICKI MULTIMEDIA AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-09-29
2023-06-14
UL. WILLIAMA HEERLEINA LINDLEYA, 16, WARSZAWA, 02-013, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie