KRS 0000639617
NIP8513199838
REGON36550816400000
NazwaBB-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBB-TRANS
Data rejestracji 29 wrz 2016 (8 lat temu) 29 wrz 2016
Data usunięcia 04 cze 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. NIEMIERZYŃSKA, 7, SZCZECIN, 71-436, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #1920Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURADAWID MAKSYMILIAN MARYNIAK
Wspólnik
2016-09-29
2017-06-19
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.900.00 ZŁ
PIOTR PAWEŁ GÓRECKI
Wspólnik
2017-06-19
2018-03-19
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
JACEK JERZY PIORUŃSKI
Wspólnik
2018-03-19
2024-06-04
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
DAWID MAKSYMILIAN MARYNIAK
PREZES ZARZĄDU
2016-09-29
2017-06-19
PIOTR PAWEŁ GÓRECKI
PREZES ZARZĄDU
2017-06-19
2018-03-19
HAOGANG LIANG
PREZES ZARZĄDU
2018-03-19
2024-06-04
2016-09-29
2017-06-19
B5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-09-29
2017-06-19
UL. DUŃSKA, 82, SZCZECIN, 71-795, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie