KRS 0000639492
NIP9372685772
REGON36551142700000
NazwaECOGENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaECOGENT
Data rejestracji 29 wrz 2016 (8 lat temu) 29 wrz 2016
Data usunięcia 28 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KS. STANISŁAWA STOJAŁOWSKIEGO, 14B, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9372685772
data rejestracji 02 gru 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 paź 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5821Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA GIER KOMPUTEROWYCH W TRYBIE ONLINE #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓWDOMINIK PIOTR DOBRANOWSKI
Beneficjent
TOMASZ STEFAN GĄSIOR
Beneficjent
DOMINIK PIOTR DOBRANOWSKI
reprezentant
TOMASZ STEFAN GĄSIOR
Wspólnik
2016-09-29
2021-10-28
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ
PATRYCJA MACHNICA
Prokurent
2016-09-29
2017-02-27
PROKURA SAMOISTNA
TOMASZ STEFAN GĄSIOR
Likwidator
2020-11-19
2021-10-28
DOMINIK PIOTR DOBRANOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa głosu
TOMASZ STEFAN GĄSIOR
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa głosu
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: - W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU PRZY CZYNNOŚCIACH O WARTOŚCI DO KWOTY 5.000,00 ZŁ SAMODZIELNIE, A OD KWOTY 5.000,00 ZŁ WRAZ Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM - W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU WRAZ Z PREZESEM ZARZĄDU.
TOMASZ STEFAN GĄSIOR
PREZES ZARZĄDU
2016-09-29
2020-11-19
PIOTR DOBRANOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-09-29
2017-02-27
PATRYCJA MACHNICA
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-02-27
2018-08-10
2016-09-29
2020-11-19
ECOGENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie