KRS 0000639350
NIP9252109333
REGON36551757100000
NazwaSTOLARZ LEMPERT BIS SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaSTOLARZ LEMPERT BIS
Data rejestracji 29 wrz 2016 (8 lat temu) 29 wrz 2016
Data usunięcia 05 lip 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. MŁYŃSKA, 47, BYTOM ODRZAŃSKI, 67-115, BYTOM ODRZAŃSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9252109333
data rejestracji 10 lis 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 05 lip 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA #1624Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #3101Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH #3102Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH #3103Z PRODUKCJA MATERACÓW #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYNEUGENIUSZ LEMPERT
Wspólnik
2016-09-29
2019-07-05
DOMINIK ADAM LISOK
Wspólnik
2016-09-29
2019-07-05
MALWINA ANNA RUDNIK
Wspólnik
2016-09-29
2016-11-25
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ I NIEOGRANICZONEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
EUGENIUSZ LEMPERT
Członek Organu Reprezentacji
2016-09-29
2019-07-05
MALWINA ANNA RUDNIK
Członek Organu Reprezentacji
2016-09-29
2016-11-25
DOMINIK ADAM LISOK
Członek Organu Reprezentacji
2016-09-29
2019-07-05
2016-09-29
2016-11-25
MRE RUDNIK SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie