KRS 0000638972
NIP8883126719
REGON36548576000000
Nazwa"PRID" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRID
Data rejestracji 27 wrz 2016 (8 lat temu) 27 wrz 2016
Data usunięcia 08 kwi 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ROLNA, 5, WŁOCŁAWEK, 87-800, WŁOCŁAWEK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8883126719
data rejestracji 06 lut 2018
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 20 lip 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRADPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJRYSZARD JERZY ROŻKO
Wspólnik
2016-09-27
2024-04-08
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500 ZŁ
JERZY BERNARD SKOWROŃSKI
Wspólnik
2016-09-27
2024-04-08
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500 ZŁ
BEATA BARBARA SIELIWIERSTOW
Wspólnik
2016-09-27
2024-04-08
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 ZŁ
JERZY BERNARD SKOWROŃSKI
reprezentant
RYSZARD JERZY ROŻKO
Beneficjent
RYSZARD JERZY ROŻKO
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa głosu
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
BEATA BARBARA SIELIWIERSTOW
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-09-27
2021-02-05
WIESŁAW ROMAN KRAWCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-09-27
2018-11-22
JERZY BERNARD SKOWROŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-11-22
2024-04-08
RYSZARD JERZY ROŻKO
PREZES ZARZĄDU
2016-09-27
2024-04-08
JERZY BERNARD SKOWROŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-09-27
2018-11-22
2016-09-27
2018-11-22
PRI DROMETR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
GKm 108/21
2022-05-09
2022-10-17
109436.8 PLN
VI GNc 248/20, VI GC 155/20
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Damian Piernikowski Kancelaria Komornicza nr VI we Włocławku
GKm 33/20
2023-06-01
2024-01-17
42792.13 PLN
V GC 2131/19
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Robert Dawid Roszczyniała Kancelaria Komornicza nr XIII w Gdańsku
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie