KRS 0000638120
NIP8992798518
REGON36546032200000
NazwaDOBRE MOCE BALTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDOBRE MOCE BALTICA
Data rejestracji 22 wrz 2016 (8 lat temu) 22 wrz 2016
Data usunięcia 13 lis 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. GRUNWALDZKA, 56, GDAŃSK, 80-241, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8992798518
data rejestracji 24 wrz 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 11 sty 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#11 PRODUKCJA NAPOJÓW #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #900 ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW ORAZ WYWÓZ ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAWOJCIECH PRZEMYSŁAW JEŻEWSKI
Wspólnik
2016-09-22
2021-08-24
98 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.900 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET) ZŁOTYCH
TADEUSZ MAZUREK
Wspólnik
2021-08-24
2023-11-13
95 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 (CZTERY TYSIĄCE SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
WOJCIECH PRZEMYSŁAW JEŻEWSKI
Prokurent
2016-11-25
2021-08-24
PROKURA SAMOISTNA
TADEUSZ MAZUREK
Beneficjent
WOJCIECH PRZEMYSŁAW JEŻEWSKI
zgłaszający - inny
TADEUSZ MAZUREK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI ALBO CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI I PROKURENTA. W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI.
TADEUSZ MAZUREK
PREZES ZARZĄDU
2016-09-22
2023-11-13
2016-09-22
2017-04-14
UL. WYŚCIGOWA, 58, WROCŁAW, 53-012, WROCŁAW, POLSKA
2017-04-14
2021-08-24
UL. KOMANDORSKA, 94, WROCŁAW, 53-345, WROCŁAW, POLSKA
Km 54/22
2022-06-01
2023-05-12
3463.34 PLN
VI Nc-e 1493893/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Adam Wojciechowski Kancelaria Komornicza nr XVI w Gdańsku
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie