KRS 0000637727
NIP7123319027
REGON36542541000000
NazwaENERGO LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaENERGO LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 19 wrz 2016 (8 lat temu) 19 wrz 2016
Data usunięcia 23 mar 2022 23 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. TRYBUNALSKA, 57, POZNAŃ, 60-325, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7123319027
data rejestracji 01 gru 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 23 mar 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHWspólnik
2016-09-19
2022-03-23
36485414800000
NORBERT STAŃKO
Wspólnik
2016-09-19
2022-03-23
DENIS CECCOLI
Wspólnik
2018-09-13
2022-03-23
1973-09-09
AGNIESZKA MAŁGORZATA STAŃKO
Wspólnik
2016-09-19
2018-09-13
DENIS CECCOLI
Beneficjent
1973-09-09
DENIS CECCOLI
reprezentant
1973-09-09
DENIS CECCOLI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA POD FIRMĄ ENERGO LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE. KOMPLEMENTARIUSZ JEST OSOBĄ PRAWNĄ, REPREZENTOWANĄ PRZEZ ZARZĄD. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. OSOBAMI REPREZENTUJĄCYMI KOMPLEMENTARIUSZA W SPÓŁCE SĄ PREZES ZARZĄDU - DENIS CECCOLI, WICEPREZES ZARZĄDU - NORBERT STAŃKO.
Członek Organu Reprezentacji
2016-09-19
2022-03-23
36485414800000
2016-09-19
2018-09-13
UL. FREZERÓW, 3, LUBLIN, 20-209, LUBLIN, POLSKA
GKm 618/20
2021-06-04
2022-09-28
26361.97 PLN
X GNc 4600/20
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Łukasz Kozieł Kancelaria Komornicza nr VIII w Poznaniu
Km 3601/21
2023-11-21
2024-02-25
416.14 PLN
VIII U 43/19
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Miłosz Podżerek Kancelaria Komornicza nr XIV w Poznaniu
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie